Hanes ariannol ZION ARTS CENTRE LIMITED

Rhif yr elusen: 1093556
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.46m £1.26m £1.21m £1.44m £1.62m
Cyfanswm gwariant £1.33m £1.02m £1.24m £1.47m £1.52m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £19.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £509.17k £771.61k £512.33k £621.48k £651.07k
Incwm o roddion a chymynroddion £577.36k £797.07k £525.51k £638.31k £901.65k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £122.90k £24.16k £54.11k £80.22k £105.80k
Incwm - Weithgareddau elusennol £756.20k £439.17k £627.35k £713.32k £592.99k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.49k £1.35k £608 £6.15k £18.09k
Incwm - Arall £0 £0 £576 £6.80k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.21m £997.86k £1.19m £1.39m £1.42m
Gwariant - Ar godi arian £121.79k £22.34k £53.31k £80.11k £102.85k
Gwariant - Llywodraethu £7.15k £7.04k £11.21k £13.76k £16.31k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0