Hanes ariannol LONGBOROUGH FESTIVAL OPERA

Rhif yr elusen: 1087303
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.25m £1.69m £2.35m £2.85m £3.56m
Cyfanswm gwariant £795.81k £2.03m £2.37m £2.50m £3.47m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.11k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.24m £1.07m £1.32m £1.12m £1.14m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £660 £114.06k £161.13k £202.52k £245.30k
Incwm - Weithgareddau elusennol £10.54k £503.92k £873.56k £1.07m £1.55m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £181 £313 £2.64k £13.11k
Incwm - Arall £1.31k £0 £0 £450.04k £615.81k
Incwm - Cymynroddion £0 £109.00k £12.84k £0 £50.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £795.73k £1.97m £2.30m £2.42m £3.39m
Gwariant - Ar godi arian £0 £59.05k £72.39k £82.46k £80.20k
Gwariant - Llywodraethu £0 £13.09k £37.73k £46.41k £45.72k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £81 £0 £0 £0 £0