Hanes ariannol BARNSLEY COMMUNITY BUILD
Rhif yr elusen: 1087798
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2018 | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £669.71k | £645.79k | £507.59k | £470.57k | £397.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.09m | £737.70k | £683.66k | £541.58k | £503.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £305.20k | N/A | N/A | £389.72k | £367.84k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £138.39k | N/A | £25.00k | £40.39k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £479.26k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £645.57k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £176 | £220 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £190.28k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.09m | £737.70k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £683.66k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.