Hanes ariannol DAMILOLA TAYLOR TRUST

Rhif yr elusen: 1087597
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £146.27k £297.87k £126.88k £45.34k £40.76k
Cyfanswm gwariant £128.86k £186.39k £89.97k £140.56k £54.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £93.44k £99.98k £48.00k £22.87k N/A