CITIZENS ADVICE MAIDENHEAD AND WINDSOR
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Help people resolve legal, money and other problems by providing information, advice, advocacy and representation and by influencing policymakers most frequent issues are the welfare benefit system, relationship and family, employment, housing and consumer problems. Home visiting for disabled and frail.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £35,000 o 1 gontract(au) llywodraeth a £132,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Slough
- Swydd Buckingham
- Windsor And Maidenhead
Llywodraethu
- 20 Ionawr 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1065672 CITIZENS ADVICE EAST BERKSHIRE LIMITED
- 28 Chwefror 2001: Cofrestrwyd
- 20 Ionawr 2022: Tynnwyd (WEDI UNO)
- MAIDENHEAD CITIZENS ADVICE BUREAU (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £298.86k | £206.18k | £190.40k | £213.75k | £293.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £293.68k | £217.80k | £181.38k | £210.48k | £279.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £35.00k | £35.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £132.74k | £132.00k | £132.00k | £135.60k | £132.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 16 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 16 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 11 Medi 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 11 Medi 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13/12/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/12/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 29/11/2013 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 08/12/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/11/2015 as amended on 21 Jan 2020 as amended on 23 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS ARE TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS IN PARTICULAR, BUT WITHOUT LIMITATION, FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE ROYAL BOROUGH OF WINDSOR AND MAIDENHEAD AND SURROUNDING AREAS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window