Hanes ariannol HCT GROUP
Rhif yr elusen: 1091318
Mae'r elusen yn nwylo gweinyddwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 01/04/2018 | 01/04/2019 | 30/09/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.19m | £49.90m | £63.19m | £76.72m | £123.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.98m | £49.15m | £62.35m | £78.29m | £133.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £40.14m | £31.95m | £58.35m | £56.74m | £96.05m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £527.03k | £271.18k | £538.23k | £2.16m | £1.26m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £571.13k | £571.13k | £2.45m | £211.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £527.03k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £43.67m | £49.33m | £62.36m | £74.27m | £120.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £10.19k | £56 | |
|
Incwm - Arall | -£1.92k | £0 | £0 | £0 | £3.23m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £43.98m | £49.12m | £62.35m | £78.29m | £133.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £85.24k | £61.23k | £161.60k | £155.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £31.11k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.