Hanes ariannol GESGB

Rhif yr elusen: 1085619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £924.97k £440.46k £773.45k £521.33k £669.72k
Cyfanswm gwariant £1.29m £487.09k £582.64k £443.98k £614.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £11.05k N/A £5.40k £125.85k £34.95k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £555.98k £225.14k £417.99k
Incwm - Weithgareddau elusennol £353.83k N/A £207.34k £167.35k £209.87k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £5.40k £0 £34.35k
Incwm - Buddsoddiad £13.37k N/A £4.42k £2.99k £6.92k
Incwm - Arall £546.72k N/A £310 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £774.68k N/A £575.49k £230.02k £251.16k
Gwariant - Ar godi arian £517.39k N/A £7.15k £2.67k £7.38k
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £7.15k £0 £7.38k
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £211.29k £355.74k