ymddiriedolwyr HEALTHY LIVING PROJECTS LIMITED
Rhif yr elusen: 1087256
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Andrews | Cadeirydd | 01 September 2014 |
|
|
||||
Angela Patricia Eversley | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Susanne Daswani | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|||||
Barbara Macaulay | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Debbie Evadney Loretta Forde | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Romord Lindsay | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
Simon John Standen | Ymddiriedolwr | 21 February 2019 |
|
|
||||
Rev Andrew Leslie Willis | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.