Hanes ariannol AUDIENCES SOUTH WEST

Rhif yr elusen: 1087000
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £294.81k £320.83k £207.81k £120.59k £117.75k
Cyfanswm gwariant £270.99k £272.22k £209.84k £121.68k £122.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A