Hanes ariannol TANSOR VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1084951
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.18k £12.72k £7.48k £8.42k £9.08k
Cyfanswm gwariant £8.61k £6.44k £11.50k £12.62k £9.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £8.00k N/A N/A N/A