Hanes ariannol NEPACS

Rhif yr elusen: 1088051
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.96m £1.40m £1.52m £1.68m £1.78m
Cyfanswm gwariant £1.92m £1.43m £1.48m £1.73m £1.77m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £360.60k £393.03k £658.87k £710.52k £815.14k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £123.57k £9.15k £177.47k £297.07k £261.45k
Incwm o roddion a chymynroddion £71.83k £153.10k £110.17k £87.90k £47.46k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.86m £1.23m £1.39m £1.57m £1.71m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £27.66k £24.80k £24.73k £27.23k £23.12k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.92m £1.43m £1.48m £1.73m £1.77m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £3.00k £3.00k £3.00k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £8.59k £8.06k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £3.00k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0