Hanes ariannol THE CENTRE FOR ENVIROMENTAL INITIATIVES

Rhif yr elusen: 1087782
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £83.82k £63.79k £100.88k £655.01k £596.24k
Cyfanswm gwariant £125.25k £81.46k £69.54k £143.26k £241.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.34k £10.00k N/A £4.84k £4.02k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £592.80k £523.17k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £36.58k £34.36k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £25.34k £37.18k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £280 £1.53k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £84.12k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £142.85k £239.33k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £414 £2.22k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £2.93k £5.38k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0