Hanes ariannol GATESHEAD ACADEMY FOR TORAH STUDIES LIMITED
Rhif yr elusen: 1085436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (173 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.33k | £55.14k | £84.60k | £114.79k | £113.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.81k | £64.89k | £84.50k | £102.21k | £95.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £7.50k | £19.10k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.