Hanes ariannol KEIGHLEY WOMEN'S AID
Rhif yr elusen: 1085849
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 30/06/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £287.61k | £308.94k | £306.77k | £312.33k | £324.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £295.04k | £289.07k | £278.76k | £287.27k | £745.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £210.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.