Hanes ariannol THE ENTHUSIASM TRUST

Rhif yr elusen: 1087438
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £544.25k £276.50k £239.79k £268.63k £60.36k
Cyfanswm gwariant £472.14k £386.24k £307.62k £304.94k £281.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £22.56k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £49.18k £50.62k N/A £29.14k £52.21k
Incwm o roddion a chymynroddion £23.49k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £505.50k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £3 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £15.26k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £472.14k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £23.90k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A