ymddiriedolwyr CARERS IN HERTFORDSHIRE
Rhif yr elusen: 1085491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Anthony Montgomery | Cadeirydd | 29 September 2016 |
|
|
||||
Richard Martin Lewis | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Lauren MacKenzie | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Tony Seagroatt | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Caroline Hedley | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Martin Andrew Nottage | Ymddiriedolwr | 31 March 2020 |
|
|
||||
Allison Alexander | Ymddiriedolwr | 31 March 2020 |
|
|||||
Kevin McLennan | Ymddiriedolwr | 21 February 2020 |
|
|
||||
MIROSLAVA JANINE BUDIN | Ymddiriedolwr | 29 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.