Hanes ariannol CHRISTIANS IN SPORT
Rhif yr elusen: 1086570
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.04m | £1.85m | £1.71m | £1.86m | £2.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.07m | £1.51m | £1.68m | £2.00m | £2.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £146.19k | £77.14k | £295 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.71m | £1.67m | £1.44m | £1.51m | £1.79m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.45k | £0 | £0 | £0 | £12.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £323.73k | £32.48k | £197.32k | £345.38k | £336.86k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.05k | £884 | £79 | £452 | £13.86k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £146.19k | £77.14k | £295 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £2.76k | £0 | £0 | £60 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.07m | £1.50m | £1.68m | £2.00m | £2.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £378 | £14.43k | £1.41k | £684 | £28.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.76k | £6.76k | £6.48k | £7.81k | £7.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.