Hanes ariannol FAMILY OF NURSERY DEVELOPMENT ( F O N D )
Rhif yr elusen: 1094298
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 13/03/2010 | 13/03/2011 | 13/03/2012 | 13/03/2013 | 13/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.22k | £11.97k | £5.38k | £2.74k | £2.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £700 | £2.60k | £6.19k | £799 | £4.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.