Hanes ariannol THE BATSFORD FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1090796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (96 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.75m £1.56m £2.12m £1.84m £2.10m
Cyfanswm gwariant £1.50m £1.37m £1.60m £1.66m £1.86m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £66.65k £66.65k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £4.52k £70.52k £42.57k £3.74k £9.58k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.01m £817.70k £1.13m £995.18k £1.15m
Incwm - Weithgareddau elusennol £637.71k £610.03k £847.45k £737.95k £804.32k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £95.53k £64.79k £104.22k £103.01k £140.36k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £485.82k £471.49k £500.51k £581.43k £672.33k
Gwariant - Ar godi arian £1.01m £901.46k £1.09m £1.08m £1.19m
Gwariant - Llywodraethu £26.90k £32.92k £29.90k £43.95k £40.09k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £6.00k £3.73k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £43.48k £39.48k £46.80k £83.30k £100.54k
Gwariant - Arall £2.51k £0 £4.12k £0 £0