THE HILL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1086396
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Award of Hill Foundation Scholarships to Russian students to study at Oxford University. Grant making policy in favour of specific one-off events includes: support of educational establishments, cultural exchanges, conferences and promotion of Russian art and culture, with an emphasis on youth.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £350,018
Cyfanswm gwariant: £2,380,363

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Ebrill 2001: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Prof John Nightingale Ymddiriedolwr 17 February 2022
THE WYE RURAL MUSEUM TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE MAGDALEN COLLEGE DEVELOPMENT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CROMARTY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MURSTON ALL SAINTS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JUSTINIAN BRACEGIRDLE EXHIBITION FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE COLLEGE OF ST MARY MAGDALEN IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Derbyniwyd: Ar amser
THE NIGHTINGALE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE NORTH DOWNS SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Alastair Tulloch Ymddiriedolwr 10 May 2007
NEW EURASIA STRATEGIES CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
VINCHEL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
CATRIONA KELLY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.25m £1.10m £486.44k £314.20k £350.02k
Cyfanswm gwariant £896.76k £1.33m £2.61m £2.51m £2.38m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £564.00k £564.00k N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £688.47k £538.22k N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £564.00k £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £819.04k £1.25m N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £77.72k £82.58k N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £9.46k £17.30k N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £765.87k £1.20m N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £77.72k £79.70k N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 £0 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 02 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 02 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 14 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 14 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 19 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 19 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 03 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 03 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 16 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 16 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 HILL STREET
LONDON
W1J 5NE
Ffôn:
02073181180