Hanes ariannol CASS THE CARERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1086979
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.47k | £45.87k | £29.45k | £78.61k | £32.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £131.58k | £150.77k | £162.29k | £139.23k | £100.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £11.29k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.30k | £16.24k | £9.29k | £59.67k | £18.96k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.