ymddiriedolwyr MALDON AND DISTRICT COMMUNITY VOLUNTARY SERVICE
Rhif yr elusen: 1086460
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr SARA KETTELEY | Cadeirydd | 07 July 2011 |
|
|
||||
Alan Bartlett | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Clare McLean | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|
||||
Richard Walton | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
Scott Faithfull | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|
||||
Elaine MacAllan | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Derek Graham Jones | Ymddiriedolwr | 10 January 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.