Hanes ariannol THE LEARNING CURVE VOLUNTARY SECTOR DEVELOPMENT

Rhif yr elusen: 1090735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £563.85k £105.57k £67.36k £204.98k £235.66k
Cyfanswm gwariant £633.17k £73.27k £57.18k £153.45k £157.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £412.24k £45.57k £67.36k £43.25k £72.24k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £119.26k £43.89k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £31.22k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £532.56k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £77 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £633.17k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £12.07k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A