Hanes ariannol ARKWRIGHT SCHOLARSHIPS TRUST
Rhif yr elusen: 1091988
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 04/01/2018 | 31/08/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £970.59k | £881.51k | £891.31k | £1.36m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £903.18k | £1.01m | £1.05m | £1.61m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £894.49k | £803.73k | £821.21k | £1.28m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.02k | £14.59k | £10.97k | £7.49k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £61.08k | £63.19k | £59.14k | £70.28k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £817.43k | £900.10k | £925.21k | £1.41m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £127.02k | £199.92k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.28k | £5.05k | £4.99k | £11.21k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.