Hanes ariannol ROCHDALE ADVANCED MOTORISTS
Rhif yr elusen: 1087377
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2010 | 28/02/2011 | 28/02/2012 | 28/02/2013 | 28/02/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.84k | £4.65k | £3.03k | £3.87k | £1.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.74k | £3.28k | £1.72k | £2.06k | £1.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.