Hanes ariannol THE TRAILS TRUST
Rhif yr elusen: 1094139
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (183 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.89k | £8.93k | £80.35k | £26.53k | £61.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.08k | £3.74k | £74.22k | £23.03k | £62.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £71.49k | £17.64k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.