ymddiriedolwyr WISBECH EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1087799
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy David Chapman | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Karina Simonne Albertine HART | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|
||||
Judith Alison Bodger | Ymddiriedolwr | 14 June 2016 |
|
|
||||
DR Quintin Wong | Ymddiriedolwr | 14 June 2016 |
|
|
||||
Catherine Rebecca Mair | Ymddiriedolwr | 18 March 2014 |
|
|
||||
CHRISTOPHER MARK STEPHEN GOAD | Ymddiriedolwr | 24 May 2011 |
|
|||||
ELIZABETH CHRISTINE MORRIS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.