AL-RASOOL SCHOOL AND COMMUNITY CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1) running 10 day programmes during the months of Ramadan and Muharram 2) Social and educational weekly programmes for our community 3) running an Arabic School 4) Fund raising activities 5) Donating for other charities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Birmingham
- Dinas Coventry
- Dudley
- Sandwell
- Solihull
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 20 Medi 2002: Cofrestrwyd
- AL-RASSOL SCHOOL AND COMMUNITY CENTRE (Enw blaenorol)
- AL-RASSOL SCHOOL AND COMMUNITY CENTRE OF BIRMINGHAM (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hameed Al-Muhammedawi | Ymddiriedolwr | 09 February 2025 |
|
|
||||
Ali Ahmed Alammar | Ymddiriedolwr | 09 February 2025 |
|
|
||||
Muna Majeed | Ymddiriedolwr | 09 February 2025 |
|
|
||||
Mohamed Alhijaj | Ymddiriedolwr | 09 February 2025 |
|
|
||||
Ahmed Ali Alammar | Ymddiriedolwr | 09 February 2025 |
|
|
||||
Jeyan Al-hamrani | Ymddiriedolwr | 09 February 2025 |
|
|
||||
Muntaha Ahmed | Ymddiriedolwr | 09 February 2025 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.08k | £17.91k | £31.64k | £31.41k | £58.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.26k | £20.69k | £30.56k | £31.98k | £56.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 17 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 17 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Mawrth 2025 | 137 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Mawrth 2025 | 137 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Chwefror 2022 | 108 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Chwefror 2022 | 108 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25/08/2002 AS AMENDED ON 18/12/2011
Gwrthrychau elusennol
1)TO PROMOTE AND ADVANCE THE ISLAMIC RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE HOUSEHOLD OF THE PROPHET (A.S.) 2) THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS AMONGST THE MUSLIMS, AND 3) TO PROMOTE THE BENEFITS OF THE INHABITANTS OF BIRMINGHAM, PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY AMONGST MUSLIMS, TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND OTHER TIME LEISURE OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
BIRMINGHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
45 Emily Street
Birmingham
B12 0XE
- Ffôn:
- 07825031662
- E-bost:
- admin@alrasoolcentre.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window