Hanes ariannol GLOUCESTERSHIRE COUNSELLING SERVICE
Rhif yr elusen: 1109904
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £670.13k | £825.95k | £983.64k | £1.13m | £1.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £560.14k | £660.32k | £805.01k | £1.02m | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £120.02k | £173.43k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £31.67k | £64.35k | £218.45k | £20.00k | £148.14k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £86.85k | £252.33k | £137.98k | £242.76k | £104.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.98k | £2.59k | £235 | £4.81k | £2.11k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £577.84k | £569.06k | £842.01k | £874.75k | £1.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £961 | £1.98k | £3.42k | £5.65k | £21.28k | |
|
Incwm - Arall | £492 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £553.35k | £654.19k | £797.16k | £971.42k | £1.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.78k | £6.13k | £7.85k | £45.85k | £52.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.08k | £0 | £0 | £0 | £6.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.