Hanes ariannol FOUNDATION OF LIGHT

Rhif yr elusen: 1089333
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.37m £3.78m £4.39m £4.29m £4.91m
Cyfanswm gwariant £4.24m £4.10m £4.93m £4.77m £5.22m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £902.78k £1.21m £61.70k £175.58k £267.58k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £240.00k £201.63k £68.42k £116.22k £48.16k
Incwm o roddion a chymynroddion £812.61k £499.24k £283.83k £98.11k £143.50k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £476.12k £388.02k £1.10m £1.31m £1.60m
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.71m £2.69m £3.00m £2.85m £3.11m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £37.27k £48.71k
Incwm - Arall £380.81k £201.63k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.64m £3.56m £3.94m £3.99m £4.31m
Gwariant - Ar godi arian £598.58k £541.01k £809.67k £785.07k £907.69k
Gwariant - Llywodraethu £0 £25.05k £21.83k £26.03k £34.48k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £179.91k £0 £0