Hanes ariannol NEW PHILANTHROPY CAPITAL
Rhif yr elusen: 1091450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.22m | £3.07m | £3.37m | £3.59m | £3.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.33m | £3.23m | £2.90m | £3.01m | £3.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £176.79k | £118.33k | £140.98k | N/A | £9.36k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £205.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £504.38k | £609.32k | £945.74k | £545.51k | £489.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.39k | £7.84k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.62m | £2.40m | £2.37m | £3.04m | £2.98m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £602 | £685 | £77 | £114 | £1.96k | |
|
Incwm - Arall | £84.30k | £52.88k | £63.59k | £10.80k | £10.49k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.17m | £3.02m | £2.64m | £2.78m | £3.66m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £159.40k | £208.40k | £255.94k | £236.59k | £202.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.17k | £16.93k | £14.48k | £17.19k | £20.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £373.53k | £131.85k | £10.00k | £572.69k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.