Hanes ariannol SPREAD THE WORD

Rhif yr elusen: 1088890
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £362.66k £420.63k £495.26k £427.06k £598.49k
Cyfanswm gwariant £320.99k £327.11k £493.77k £470.67k £466.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £10.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £999 N/A N/A £10.00k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £348.67k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £248.47k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £1.34k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £456.20k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £10.28k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £9.38k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0