Hanes ariannol NORTH DORSET COMMUNITY ACCESSIBLE TRANSPORT NORDCAT
Rhif yr elusen: 1088567
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £596.09k | £391.83k | £398.41k | £687.16k | £832.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £579.65k | £397.48k | £504.63k | £666.18k | £712.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £72.40k | £70.04k | £70.12k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £93.62k | £29.77k | £51.24k | £36.70k | £8.77k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £23.94k | N/A | N/A | £16.84k | £13.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £162.02k | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £254.66k | N/A | N/A | £670.32k | £818.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £152.14k | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £3.33k | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £575.00k | N/A | N/A | £666.18k | £712.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £4.65k | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.