Ymddiriedolwyr LINKS: THE CHESTERFIELD AND NORTH EAST DERBYSHIRE COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE AND ACTION LIMITED
Rhif yr elusen: 1089963

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSHRI WELLS | Ymddiriedolwr | 25 March 2025 |
|
|||||
Habib Kah | Ymddiriedolwr | 25 March 2025 |
|
|
||||
Michelle Jabalon Martinez-Gill | Ymddiriedolwr | 25 March 2025 |
|
|
||||
Joseph William Roberts | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|||||
Stephen Wright | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Teresa Katherine Waldron | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Barbara Sansome | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Lorraine Dung | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.