Hanes ariannol THE LONDON CENTRE FOR SPIRITUAL DIRECTION

Rhif yr elusen: 1089883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £73.23k £97.81k £115.84k £114.38k £141.37k
Cyfanswm gwariant £76.45k £111.87k £111.05k £131.41k £128.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A