Hanes ariannol HUMAN CARE INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1095842
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/08/2006 30/08/2007 30/08/2008 30/08/2009 21/05/2010
Cyfanswm Incwm Gros £40.10k £67.16k £61.19k £44.15k £81.80k
Cyfanswm gwariant £42.06k £62.33k £52.09k £52.46k £86.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A