Ymddiriedolwyr THE UK FRIENDS OF THE UNIVERSITY OF AUCKLAND
Rhif yr elusen: 1090141

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIC FRANK TRACEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Professor Michael Charles Radcliffe Davies | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
Bronwyn Fitzpatrick | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
Penelope Jane Brook | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Sean Topham | Ymddiriedolwr | 20 November 2022 |
|
|
||||
Matthew Barrett | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Seth Rankin | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
Jon Vollemaere | Ymddiriedolwr | 27 May 2020 |
|
|
||||
Lady Rosemary Buchanan | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|||||
Michael Butler | Ymddiriedolwr | 15 October 2016 |
|
|
||||
Robert Whitehouse | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.