NATIONAL HIV NURSES ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objectives of the association are as follows : 1.To advance education amongst members of the nursing profession about good nursing practices and to promote improved standards of nursing care of patients with HIV.2.To promote research into the promotion of HIV nursing skills. The objectives are achieved through Annual Conference,Study days,Website,Standards,Audits and Competencies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Awst 2003: Cofrestrwyd
- NHIVNA (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDA PANTON | Cadeirydd | 24 July 2013 |
|
|
||||
Christopher Hodgson | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|
||||
Darran McAteer | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Laura Hilton | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Sian Jeffery | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Mandla Moses Shongwe | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Helen Elizabeth Reynolds | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||
Jessica Colaco Osorio | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
John Mcluskey | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Jennifer Kendrick | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Daini Flower | Ymddiriedolwr | 28 June 2019 |
|
|
||||
Garry Brough | Ymddiriedolwr | 28 June 2019 |
|
|
||||
MR ANDY MARSHALL | Ymddiriedolwr | 19 June 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £179.76k | £38.54k | £86.37k | £135.19k | £145.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £183.35k | £83.00k | £82.39k | £158.80k | £149.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Mai 2025 | 187 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Mai 2025 | 187 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Mai 2023 | 184 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Mai 2023 | 184 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Tachwedd 2022 | 377 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Tachwedd 2022 | 377 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12/05/1998 29.6.2000, 27.06.2002, 26.06.2003, 17/06/2011
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION AMONGST MEMBERS OF THE NURSING PROFESSION ABOUT GOOD NURSING PRACTICES AND TO PROMOTE IMPROVED STANDARDS OF NURSING CARE OF PATIENTS WITH HIV. TO PROMOTE RESEARCH INTO THE PROMOTION OF HIV NURSING SKILLS AND TO PUBLISH THE RESULTS OF SUCH RESEARCH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Medivents Ltd
Spirella Building
Bridge Road
LETCHWORTH GARDEN CITY
SG6 4ET
- Ffôn:
- 01462530069
- E-bost:
- nhivna@nhivna.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window