Hanes ariannol FAMILIES FOR CHILDREN TRUST
Rhif yr elusen: 1093131
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.66m | £1.89m | £1.62m | £1.55m | £1.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.65m | £1.79m | £1.75m | £1.73m | £1.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £164.00k | £112.93k | £94.61k | £100.36k | £86.36k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £63.80k | £329.77k | £97.38k | N/A | £67.78k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £268.14k | £284.57k | £309.31k | £229.61k | £399.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.37m | £1.60m | £1.29m | £1.30m | £833.12k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.24k | £8.85k | £8.28k | £9.72k | £6.78k | |
|
Incwm - Arall | £11.71k | £8.50k | £10.24k | £11.28k | £90.98k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £3.50k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.62m | £1.74m | £1.70m | £1.68m | £1.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £36.10k | £48.73k | £56.62k | £51.08k | £28.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.56k | £13.28k | £8.79k | £9.16k | £9.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.