ymddiriedolwyr FAMILIES FOR CHILDREN TRUST
Rhif yr elusen: 1093131
Mae'r elusen yn ansolfent
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Timothy Allan | Cadeirydd | 05 July 2019 |
|
|||||||
Tina Gail Cook | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||||
Dr Susan Howson | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||||
Jacqueline Kay Saunders | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||||
Dr Louisiana Lush PhD | Ymddiriedolwr | 13 July 2018 |
|
|||||||
Susan Phyllis Lucas | Ymddiriedolwr | 29 January 2016 |
|
|||||||
Charmian O'Kelly | Ymddiriedolwr | 23 January 2015 |
|
|
||||||
Roger Lake | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||||
TERENCE WILLIAM CONNOR | Ymddiriedolwr | 26 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.