ymddiriedolwyr DINNINGTON AREA REGENERATION TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1090654
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET CARR | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Matthew Hibberd | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||
Darren Phillips | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||
Kristian Denman | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||||
Jeanette Mallinder | Ymddiriedolwr | 03 April 2015 |
|
|||||||
Colin Salt | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|
||||||
MICHAEL GILLAM | Ymddiriedolwr | 28 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.