Hanes ariannol THE H R PRATT BOORMAN FAMILY FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1089880
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.37k £24.68k £24.60k £25.10k £25.11k
Cyfanswm gwariant £21.56k £59.53k £21.55k £23.92k £21.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A