Hanes ariannol BIRTENSHAW

Rhif yr elusen: 1092798
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.26m £17.51m £19.00m £20.24m £23.30m
Cyfanswm gwariant £13.99m £14.43m £16.00m £18.17m £21.82m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £14.98m £17.16m £15.57m £19.63m £21.95m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £66.88k £146.43k £225.86k
Incwm o roddion a chymynroddion £174.98k £111.56k £168.26k £165.52k £208.25k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £106.53k £28.81k £93.41k £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £14.98m £17.37m £18.74m £19.91m £22.23m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £271.23k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £163.05k £594.29k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £13.99m £14.43m £16.00m £18.17m £21.82m
Gwariant - Ar godi arian £806 £198 £1.06k £266 £216
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £101.75k £0 £32.93k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0