Hanes ariannol DERBY HAND CHARITY
Rhif yr elusen: 1090470
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.95k | £24.62k | £10.57k | £21.01k | £71 | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.30k | £34.06k | £27.45k | £11.03k | £53.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.