Hanes ariannol THE JAGCLIF CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1090580
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 31/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.57m | £744 | £807 | £6.00m | £16.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £668.51k | £3.04m | £281.11k | £2.46m | £2.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.50m | N/A | N/A | £6.00m | £16.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £518 | N/A | N/A | £4.26k | £945 | |
|
Incwm - Arall | £61.59k | N/A | N/A | £0 | £203 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £663.88k | N/A | N/A | £2.45m | £1.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.63k | N/A | N/A | £4.23k | £9.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £663.88k | N/A | N/A | £2.45m | £1.99m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £47 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.