Hanes ariannol CANCER RESEARCH UK
Rhif yr elusen: 1089464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £671.89m | £656.11m | £582.08m | £668.37m | £718.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £783.27m | £703.55m | £570.56m | £665.95m | £640.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £756.36k | £317.59k | £164.40k | £1.45m | £2.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £360.00k | £15.74m | £5.73m | £3.91m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £430.77m | £423.34m | £414.52m | £426.74m | £490.09m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £108.66m | £107.95m | £47.77m | £111.49m | £126.87m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £124.69m | £117.86m | £97.93m | £107.63m | £93.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.26m | £6.07m | £4.56m | £5.10m | £6.17m | |
|
Incwm - Arall | £1.52m | £887.00k | £17.30m | £17.41m | £2.49m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £188.60m | £184.44m | £213.56m | £206.00m | £260.93m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £587.51m | £510.60m | £419.45m | £470.84m | £425.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £100.40m | £94.78m | £68.62m | £101.88m | £108.83m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.46m | £1.63m | £1.63m | £1.97m | £5.64m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £411.53m | £336.40m | £273.50m | £360.37m | £285.63m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.34m | £1.47m | £2.30m | £2.15m | £3.23m | |
|
Gwariant - Arall | £95.35m | £98.17m | £82.49m | £93.22m | £107.00m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.