CANCER RESEARCH UK

Rhif yr elusen: 1089464
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PROFESSOR PAMELA RENATE KEARNS PhD FRCPCH Ymddiriedolwr 01 January 2021 Dim ar gofnod
JOANNE MARY SHAW Ymddiriedolwr 29 September 2020 Dim ar gofnod
DAVID CLIVE LINDSELL Ymddiriedolwr 01 April 2014
CAMDEN MUSIC TRUST Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
IMPERIAL CANCER RESEARCH FUND Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
PROFESSOR DAME AMANDA GAY FISHER Ymddiriedolwr 01 October 2017 Dim ar gofnod
TRACY ANNE DE GROOSE LLB Ymddiriedolwr 28 November 2018 Dim ar gofnod
PROFESSOR SIR LESZEK KRZYSZTOF BORYSIEWICZ Cadeirydd 13 July 2016 Dim ar gofnod
Andrew William Palmer FCA Ymddiriedolwr 15 January 2014
THE ROYAL SCHOOL OF NEEDLEWORK Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Peter Alan Chambre Ymddiriedolwr 13 July 2016 Dim ar gofnod
PROFESSOR NICHOLAS CLWYD JONES Ymddiriedolwr 02 January 2020 Dim ar gofnod
PROFESSOR MOIRA KATHERINE BRIGID WHYTE Ymddiriedolwr 02 January 2020
MEDICAL RESEARCH FOUNDATION Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
CAROLYN JANE BRADLEY Ymddiriedolwr 25 November 2015 Dim ar gofnod
PROFESSOR SIR MICHAEL ADRIAN RICHARDS CBE Ymddiriedolwr 01 November 2017
HELPFORCE COMMUNITY TRUST Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
CATHERINE BROWN Ymddiriedolwr 23 September 2015 Dim ar gofnod
PROFESSOR STEPHEN TOWNLEY HOLGATE CBE Ymddiriedolwr 11 June 2014
ASTHMA ALLERGY AND INFLAMMATION RESEARCH TRUST LIMITED Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
SPARKS CHARITY Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
GREAT ORMOND STREET HOSPITAL CHILDREN'S CHARITY Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
PROFESSOR SIR BRUCE ANTHONY JOHN PONDER Ymddiriedolwr 25 November 2015 Dim ar gofnod
Dr Robert James Campbell Easton Ymddiriedolwr 02 December 2020
THE YOUNG VIC COMPANY Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru