Hanes ariannol SHERINGHAM LITTLE THEATRE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1090394
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £715.23k | £677.66k | £349.75k | £446.20k | £721.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £642.55k | £691.54k | £306.75k | £434.16k | £590.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £45.28k | £46.60k | £221.69k | £99.85k | £134.21k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £126.23k | £69.62k | N/A | N/A | £119.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £232.60k | £234.86k | N/A | N/A | £207.34k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £356.10k | £372.76k | N/A | N/A | £260.08k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £295 | £420 | N/A | N/A | £375 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £90.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £516.57k | £555.81k | N/A | N/A | £464.03k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £125.98k | £135.73k | N/A | N/A | £126.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.87k | £4.87k | N/A | N/A | £3.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.