Ymddiriedolwyr SCORTON WAR MEMORIAL INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1091834

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN RICHARD THRELFALL | Cadeirydd |
|
|
|||||||
MICHELLE TAIT | Ymddiriedolwr | 27 February 2025 |
|
|
||||||
MICHAEL PALFREMAN | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||||
ROBERT NEWTON | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||||
NICK TERRY | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||||
Annie White | Ymddiriedolwr | 31 July 2018 |
|
|
||||||
Christine Taylor | Ymddiriedolwr | 30 July 2018 |
|
|
||||||
ROBERT CAREY | Ymddiriedolwr | 07 May 2013 |
|
|||||||
JENNY HARPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MARGARET ROSE GRANT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
LINDA HULL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.