Hanes ariannol DEEPLISH COMMUNITY CENTRE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1090588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £101.23k £198.27k £203.62k £253.58k £410.07k
Cyfanswm gwariant £98.21k £177.29k £170.88k £224.80k £337.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £6.50k N/A £20.00k £15.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £35.68k £140.41k £96.01k £204.80k £368.64k